Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Erwin Suchy (ab 22.03.1982) (bis 30.06.1982) | |||||
Heiner Ueberle (bis 21.03.1982) | 14.06.1940 | ||||
Torwart | |||||
Volker Gebhard (bis 30.06.1982) | 22.04.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Otis Nachbar (bis 30.06.1982) | 06.08.1954 | ||||
Martin Kunzmann (bis 30.06.1982) | 05.03.1957 | ||||
Klaus Rechkemmer (bis 30.06.1982) | 09.05.1957 | ||||
Rainer Götter (bis 30.06.1982) | 05.09.1946 | ||||
Reinhard Peter (bis 30.06.1982) | |||||
Mittelfeld | |||||
Gerhard Schäfer (bis 30.06.1982) | 14.04.1952 | ||||
Klaus Teichmann (bis 30.06.1982) | 17.11.1954 | ||||
Thomas Czaszar (bis 30.06.1982) | 08.06.1963 | ||||
Sturm | |||||
Harry Griesbeck (bis 30.06.1982) | 22.08.1946 | ||||
Peter Jakob (bis 30.06.1982) | 26.12.1952 | ||||
Wolfgang Loes (bis 30.06.1982) | 23.12.1954 | ||||
Günter Bruckert (bis 30.06.1982) | 05.12.1955 | ||||
Gunter Brand (bis 30.06.1982) | |||||
Günther Cullik (bis 30.06.1982) | |||||
Steffen Domes (bis 30.06.1982) | |||||
Markus Schäfer (bis 30.06.1982) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1981 17:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.10.1981 15:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.12.1981 |
3 : 1 |
Schema Vergleich |