Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Willi Entenmann (bis 30.06.1982) | 25.09.1943 | ||||
Torwart | |||||
Armin Fischer (bis 30.06.1984) | 13.08.1960 | ||||
Armin Jäger (bis 30.06.1983) | 19.09.1962 | ||||
Abwehr | |||||
Peter Rath (bis 30.06.1983) | 06.12.1962 | ||||
Werner Gass (bis 30.06.1983) | 14.05.1954 | ||||
Herbert Briem (bis 30.06.1983) | 12.06.1957 | ||||
Arno Schäfer (bis 30.06.1983) | 31.08.1954 | ||||
Dieter Wohlfahrt (bis 30.06.1983) | 04.01.1961 | ||||
Horst Schlierer (bis 30.06.1982) | 29.06.1960 | ||||
Peter Assion (bis 30.06.1982) | 24.08.1959 | ||||
Norbert Beital (bis 30.06.1982) | 19.09.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Željko Medenica (bis 30.06.1984) | 25.12.1960 | ||||
Wolfgang Rieker (bis 30.06.1984) | 17.08.1961 | ||||
Andreas Müller (bis 30.06.1983) | 13.12.1962 | ||||
Gerhard Weiler (bis 30.06.1983) | 08.08.1959 | ||||
Arthur Jeske (bis 30.06.1983) | 12.09.1962 | ||||
Sturm | |||||
Helmut Weinmann (bis 30.06.1983) | 17.04.1959 | ||||
Peter Reichert (bis 30.06.1982) | 04.08.1961 | ||||
Etepe Kakoko (bis 30.06.1982) | 22.11.1950 | ||||
Andreas Bäuerle (bis 30.06.1982) | 26.09.1961 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 30.08.1981 15:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 11.10.1981 14:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |