Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jürgen Sundermann (bis 30.06.1982) | 25.01.1940 | ||||
Torwart | |||||
Helmut Roleder (bis 30.06.1987) | 09.10.1953 | ||||
Siegfried Grüninger (bis 30.06.1983) | 28.06.1959 | ||||
Abwehr | |||||
Bernd Förster (bis 30.06.1986) | 03.05.1956 | ||||
Karlheinz Förster (bis 30.06.1986) | 25.07.1958 | ||||
Werner Habiger (bis 30.06.1983) | 03.11.1957 | ||||
Bernd Martin (bis 30.06.1982) | 10.02.1955 | ||||
Rainer Adrion (bis 30.06.1982) | 10.12.1953 | ||||
Alexandru Sătmăreanu (bis 30.06.1982) | 09.03.1952 | ||||
13 | Günther Schäfer (bis 30.09.1996) | 09.06.1962 | |||
Mittelfeld | |||||
Karl Allgöwer (bis 30.06.1991) | 05.01.1957 | ||||
Hermann Ohlicher (bis 30.06.1985) | 02.11.1949 | ||||
Erwin Hadewicz (bis 30.06.1983) | 02.04.1951 | ||||
Gunnar Weiß (bis 30.06.1983) | 15.04.1956 | ||||
Hansi Müller (bis 30.06.1982) | 27.07.1957 | ||||
Sturm | |||||
Peter Reichert (bis 30.06.1986) | 04.08.1961 | ||||
Walter Kelsch (bis 30.06.1984) | 03.09.1955 | ||||
Didier Six (bis 30.06.1983) | 21.08.1954 | ||||
Dieter Müller (bis 30.06.1982) | 01.04.1954 | ||||
Harald Beck (bis 30.06.1982) | 29.07.1957 | ||||
Etepe Kakoko (bis 30.06.1982) | 22.11.1950 | ||||
İlyas Tüfekçi (bis 10.09.1981) | 03.02.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 28.08.1981 19:30 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.10.1981 15:30 Uhr |
10 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.12.1981 |
0 : 2 |
Schema Vergleich |