Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rolf Schafstall (bis 30.06.1986) | 22.02.1937 | ||||
Torwart | |||||
Ralf Zumdick (bis 30.06.1995) | 10.05.1958 | ||||
Reinhard Mager (bis 30.06.1984) | 02.05.1953 | ||||
Abwehr | |||||
Lothar Woelk (bis 30.06.1989) | 03.08.1954 | ||||
Ivan Zugcic (bis 30.06.1987) | 22.05.1958 | ||||
Heinz Knüwe (bis 30.06.1986) | 16.01.1956 | ||||
Hermann Gerland (bis 30.06.1984) | 04.06.1954 | ||||
Dieter Bast (bis 30.06.1983) | 28.08.1951 | ||||
Michael Jakobs (bis 30.06.1983) | 18.07.1959 | ||||
Bernd Storck (bis 30.06.1983) | 25.01.1963 | ||||
Mittelfeld | |||||
Ata Lameck (bis 30.06.1988) | 15.09.1949 | ||||
Michael Kühn (bis 30.06.1987) | 06.05.1963 | ||||
Walter Oswald (bis 30.06.1986) | 08.10.1955 | ||||
Reinhold Zagorny (bis 30.06.1984) | 30.09.1956 | ||||
Wolfgang Patzke (bis 30.06.1983) | 24.02.1959 | ||||
Ulrich Bittorf (bis 31.12.1982) | 02.09.1959 | ||||
Christian Gross (bis 30.06.1982) | 14.08.1954 | ||||
Rolf Blau (bis 30.06.1982) | 21.05.1952 | ||||
Klaus Zagorny (bis 30.06.1982) | |||||
Sturm | |||||
Christian Schreier (bis 30.06.1984) | 04.02.1959 | ||||
Hans-Joachim Abel (bis 30.06.1982) | 25.06.1952 | ||||
Frank Eggeling (bis 30.06.1982) | 27.07.1963 | ||||
Dieter Lemke (bis 30.06.1982) | 14.04.1956 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1981 15:30 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.10.1981 15:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.12.1981 |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 09.01.1982 |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 26.01.1982 |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.02.1982 15:30 Uhr |
3 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.04.1982 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |