Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Carl-Heinz Rühl (ab 07.12.1981) (bis 18.11.1983) | 14.11.1939 | ||||
Bernd Hoss (bis 06.12.1981) | 19.06.1939 | ||||
Torwart | |||||
Uwe Seiler (bis 30.06.1989) | 06.08.1956 | ||||
Rolf Meyer (bis 30.06.1983) | 03.10.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Ulf Metschies (bis 30.06.1988) | 22.09.1963 | ||||
Karl-Friedrich Wessel (bis 30.06.1984) | 26.09.1954 | ||||
Lothar Gans (bis 30.06.1984) | 17.02.1953 | ||||
Niels Tune-Hansen (bis 30.06.1982) | 19.01.1953 | ||||
Karl Heinz Krekeler (bis 30.06.1982) | 19.07.1951 | ||||
Mittelfeld | |||||
Herbert Bittner (ab 01.01.1982) (bis 30.06.1984) | 22.05.1952 | ||||
Rainer Knopp (bis 30.06.1984) | 10.11.1961 | ||||
Ralf Lehmann (bis 30.06.1984) | 22.05.1960 | ||||
Vitomir Rogoznica (bis 30.06.1984) | 27.10.1955 | ||||
Antoine Fagot (bis 30.06.1983) | 24.07.1956 | ||||
Werner Gmeiner (bis 30.06.1983) | 24.07.1957 | ||||
Dieter Hochheimer (bis 30.06.1982) | 24.09.1952 | ||||
Joachim Grimmelsmann (bis 30.06.1982) | 05.05.1960 | ||||
Walter Nieporte (bis 30.06.1982) | 11.08.1958 | ||||
Sturm | |||||
Detlef Olaidotter (bis 30.06.1983) | 29.12.1957 | ||||
Mario Laubinger (bis 30.06.1983) | 19.10.1961 | ||||
Michael Lorenz (bis 31.12.1982) | 11.05.1952 | ||||
Bernd Eufinger (ab 01.11.1981) (bis 30.06.1982) | 11.10.1961 | ||||
Frank Dietrich (bis 30.06.1982) | 02.12.1959 | ||||
Andreas Loges (bis 30.06.1982) | 04.06.1955 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 28.08.1981 20:00 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.10.1981 15:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 04.12.1981 |
2 : 0 |
Schema Vergleich |