Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Wilfried Kemmer (bis 20.10.1983) | 20.11.1943 | ||||
Torwart | |||||
Waldemar Josef (bis 30.06.1982) | 25.10.1960 | ||||
Abwehr | |||||
Uwe Otto (bis 30.06.1992) | 29.09.1962 | ||||
Ralf Kammel (bis 30.06.1990) | 08.09.1960 | ||||
Rüdiger Niehs (bis 30.06.1984) | 23.05.1957 | ||||
Ulrich Arnold (bis 30.06.1983) | 25.05.1954 | ||||
Gerd Kuhlmeyer (bis 30.06.1982) | 25.09.1952 | ||||
Reiner Tafat (bis 30.06.1982) | 1956 | ||||
Mittelfeld | |||||
Olaf Ansorge (bis 30.06.1992) | 04.06.1961 | ||||
Mathias Fiebich (bis 30.06.1991) | 08.11.1962 | ||||
Peter Ament (bis 30.06.1989) | 24.11.1957 | ||||
Reiner Prieß (bis 30.06.1984) | |||||
Edgar Nobs (bis 30.06.1983) | 02.12.1953 | ||||
Klaus-Dieter Schäfer (bis 30.06.1982) | 14.01.1952 | ||||
Siegfried Schanda (bis 30.06.1982) | 24.11.1955 | ||||
Dietmar Rode (bis 30.06.1982) | |||||
Werner Eichhorn (bis 30.06.1982) | 1963 | ||||
Manfred Mattes (bis 30.07.1981) | 01.05.1952 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Piep (bis 30.06.1986) | 15.10.1962 | ||||
Heinz Gerull (bis 30.06.1982) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 30.08.1981 15:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.10.1981 15:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |