Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Lothar Kleim (bis 30.06.1982) | 27.10.1936 | ||||
Torwart | |||||
Norbert Sauer (bis 30.06.1982) | 16.12.1949 | ||||
Abwehr | |||||
Bernd Walz | 15.10.1957 | ||||
Ludwig Brenner (bis 30.06.1986) | 19.11.1959 | ||||
Franz Ludwig (bis 30.06.1985) | 06.10.1952 | ||||
Willi Reuter (bis 30.06.1985) | 23.07.1953 | ||||
Reinhard Grimm (bis 30.06.1982) | 05.06.1952 | ||||
Michael Vetter (bis 30.06.1982) | 16.01.1961 | ||||
Schneider (bis 30.06.1982) | |||||
Mittelfeld | |||||
Eugen Hupp (bis 30.06.1985) | 09.11.1952 | ||||
Wolfgang Zeh (bis 31.12.1982) | |||||
Manfred Allig (bis 30.06.1982) | 24.07.1957 | ||||
Karl-Heinz Humm (bis 30.06.1982) | 01.12.1950 | ||||
Staib (bis 30.06.1982) | |||||
Zöller (bis 30.06.1982) | |||||
Radomir Dubovina (bis 31.12.1981) | 01.08.1953 | ||||
Udo Lasch (bis 31.12.1981) | 03.10.1951 | ||||
Sturm | |||||
Gerhard Rohatsch (bis 30.06.1986) | 02.11.1956 | ||||
Erich Schmiedl (bis 30.06.1986) | 13.10.1953 | ||||
Hans-Otto Jordan (bis 30.06.1982) | 13.09.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 30.08.1981 16:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 09.09.1981 |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.10.1981 15:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 18.11.1981 13:30 Uhr |
1 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 06.12.1981 |
3 : 1 |
Schema Vergleich |