Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Otto Rehhagel (bis 30.06.1995) | 09.08.1938 | ||||
Torwart | |||||
Dieter Burdenski (bis 30.06.1988) | 26.11.1950 | ||||
Robert Frese (bis 30.06.1982) | 26.10.1961 | ||||
Hermann Rülander (bis 30.06.1982) | 21.11.1960 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Schaaf (bis 30.06.1995) | 30.04.1961 | ||||
Jonny Otten (bis 30.06.1992) | 31.01.1961 | ||||
Rigobert Gruber (bis 30.06.1986) | 14.05.1961 | ||||
Karl-Heinz Kamp (bis 30.06.1985) | 26.09.1946 | ||||
Klaus Fichtel (bis 30.06.1984) | 19.11.1944 | ||||
Martin Haskamp (bis 30.06.1983) | 11.09.1958 | ||||
Hartmut Konschal (bis 31.10.1981) | 02.04.1953 | ||||
Mittelfeld | |||||
Norbert Meier (bis 31.12.1989) | 20.09.1958 | ||||
Benno Möhlmann (bis 04.10.1987) | 01.08.1954 | ||||
Norbert Siegmann (bis 30.06.1985) | 20.05.1953 | ||||
Uwe Bracht (bis 30.06.1984) | 10.07.1953 | ||||
Yasuhiko Okudera (bis 30.06.1984) | 12.03.1952 | ||||
Pasi Rautiainen (bis 30.06.1982) | 18.07.1961 | ||||
Sturm | |||||
Frank Ordenewitz (bis 30.06.1989) | 25.03.1965 | ||||
Uwe Reinders (bis 30.06.1985) | 19.01.1955 | ||||
Michael Böhnke (bis 30.06.1984) | 13.12.1959 | ||||
Uwe Behrens (bis 30.06.1982) | 10.04.1959 | ||||
Erwin Kostedde (bis 30.06.1982) | 21.05.1946 | ||||
Klaus-Dieter Jank (bis 30.06.1982) | 23.11.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1981 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.10.1981 15:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.12.1981 |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 09.01.1982 |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.02.1982 15:30 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |