Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Erhard Ahmann (ab 10.04.1983) (bis 22.02.1984) | 21.05.1941 | ||||
Slobodan Cendic (bis 09.04.1983) | 28.08.1938 | ||||
Horst Buhtz (bis 14.11.1982) | 21.09.1923 | ||||
Torwart | |||||
Johannes Kau (bis 30.06.1991) | 10.04.1957 | ||||
Jupp Koitka (bis 30.06.1984) | 12.02.1952 | ||||
Wolfgang Dramsch (bis 30.06.1983) | 22.07.1949 | ||||
Abwehr | |||||
Bernhard Olck (bis 30.06.1987) | 23.10.1962 | ||||
Friedhelm Frenken (bis 30.06.1986) | 02.09.1956 | ||||
Rolf Grünther (bis 30.06.1985) | 11.02.1951 | ||||
Jo Montanes (bis 30.06.1985) | 15.08.1953 | ||||
Holger Neumann (bis 30.06.1985) | 02.11.1965 | ||||
Norbert Dörmann (bis 30.06.1984) | 31.08.1958 | ||||
Thomas Krisp (bis 30.06.1984) | 25.09.1961 | ||||
Dietmar Grabotin (bis 30.06.1984) | 28.03.1959 | ||||
Jost Nobis (bis 30.06.1984) | 08.08.1959 | ||||
Werner Malischke (bis 30.06.1983) | 07.12.1961 | ||||
Mittelfeld | |||||
Norbert Buschlinger (bis 30.06.1991) | 06.12.1957 | ||||
Dietmar Poqué (bis 30.06.1985) | 17.02.1958 | ||||
Manfred Jansen (bis 30.06.1984) | 06.11.1956 | ||||
Helmut Schütt (bis 30.06.1984) | 14.09.1950 | ||||
Wayne Thomas (bis 16.10.1983) | 02.09.1958 | ||||
Harald Kügler (ab 01.01.1983) (bis 30.06.1983) | 15.02.1962 | ||||
Frank Elser (bis 30.06.1983) | 05.10.1958 | ||||
Helmut Balke (bis 30.06.1983) | 22.11.1949 | ||||
Werner Bertrams (bis 30.06.1983) | 14.08.1958 | ||||
Sturm | |||||
Tim Gerhards (bis 30.06.2016) | 13.03.1995 | ||||
Arno Wolf (bis 30.06.1984) | 16.05.1959 | ||||
Helmut Rombach (bis 30.06.1984) | 25.02.1961 | ||||
Karl-Heinz Mödrath (bis 30.06.1983) | 22.09.1951 | ||||
Pierre Dickert (bis 30.06.1983) | 03.08.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 28.08.1982 16:00 Uhr |
3 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |