Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Köppel (bis 30.06.1983) | 17.05.1948 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Kneib (bis 30.06.1993) | 20.11.1952 | ||||
Reiner Wilk (bis 30.06.1985) | 22.11.1963 | ||||
Volker Diergardt (bis 30.06.1983) | 26.04.1958 | ||||
Olli Isoaho (bis 30.06.1983) | 02.03.1956 | ||||
Abwehr | |||||
Horst Wohlers (bis 30.06.1986) | 06.08.1949 | ||||
Norbert Dronia (bis 30.06.1985) | 19.10.1957 | ||||
Dirk Hupe (bis 30.06.1985) | 29.05.1957 | ||||
Detlef Schnier (bis 30.06.1985) | 05.08.1956 | ||||
Karlheinz Geils (bis 30.06.1984) | 20.05.1955 | ||||
Heiko Meier (bis 08.12.1983) | 06.01.1961 | ||||
Mittelfeld | |||||
Helmut Schröder (bis 30.06.1988) | 01.03.1958 | ||||
Ulrich Büscher (bis 30.06.1987) | 20.10.1958 | ||||
Pasi Rautiainen (bis 30.06.1986) | 18.07.1961 | ||||
Wolfgang Pohl (bis 30.06.1985) | 30.12.1954 | ||||
Stefan Kühlhorn (bis 30.06.1985) | 07.12.1961 | ||||
Frank Pagelsdorf (bis 30.06.1984) | 05.02.1958 | ||||
Johannes Riedl (bis 30.06.1983) | 02.01.1950 | ||||
Bernd Krajczy (bis 30.06.1983) | 30.05.1962 | ||||
Peter Krobbach (bis 31.08.1982) | 15.01.1954 | ||||
Sturm | |||||
Stefan Butz (bis 30.06.1985) | 13.09.1962 | ||||
Matthias Westerwinter (bis 30.06.1985) | 28.09.1963 | ||||
Gregor Grillemeier (bis 30.06.1984) | 17.02.1959 | ||||
Ewald Lienen (bis 30.06.1983) | 28.11.1953 | ||||
Herbert Reiss (bis 30.06.1983) | 21.02.1957 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 28.08.1982 15:00 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.10.1982 15:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.12.1982 15:30 Uhr |
2 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 25.01.1983 |
0 : 1 |
Schema Vergleich |