Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heinz Patzig (ab 24.04.1983) (bis 30.06.1983) | 19.09.1929 | ||||
Uli Maslo (bis 23.04.1983) | 06.07.1938 | ||||
Co-Trainer | |||||
Heinz Patzig (bis 22.04.1983) | 19.09.1929 | ||||
Torwart | |||||
Waldemar Josef (bis 30.06.1986) | 25.10.1960 | ||||
Bernd Franke (bis 30.06.1985) | 12.02.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Geiger (bis 30.06.1986) | 27.09.1960 | ||||
Franz Merkhoffer (bis 30.06.1984) | 29.11.1946 | ||||
Reiner Hollmann (bis 30.06.1984) | 30.09.1949 | ||||
Heiner Pahl (bis 30.06.1984) | 27.02.1960 | ||||
Hasse Borg (bis 30.06.1983) | 04.08.1953 | ||||
Peer Posipal (bis 30.06.1983) | 03.07.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Lars Ellmerich (bis 30.06.1987) | 02.01.1961 | ||||
Matthias Bruns (bis 30.06.1986) | 19.08.1957 | ||||
Manfred Tripbacher (bis 30.06.1986) | 23.02.1957 | ||||
Reinhard Kindermann (bis 30.06.1986) | 10.03.1960 | ||||
Peter Lux (bis 30.06.1984) | 04.10.1962 | ||||
Jarosław Studziżba (bis 30.06.1984) | 28.10.1955 | ||||
Lutz Eigendorf (bis 07.03.1983) | 16.07.1956 | ||||
Sturm | |||||
Ronnie Worm (bis 30.06.1987) | 07.10.1953 | ||||
Peter Geyer (bis 30.06.1984) | 11.12.1952 | ||||
Günter Keute (bis 30.06.1984) | 21.12.1955 | ||||
Ilija Zavišić (bis 30.06.1984) | 20.01.1952 | ||||
Thomas Herbst (bis 30.06.1983) | 05.10.1962 | ||||
Frank Eggeling (bis 30.06.1983) | 27.07.1963 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 27.08.1982 19:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.10.1982 15:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 14.12.1982 20:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |