Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Brand (bis 30.06.1983) | 01.01.1946 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Scherer (bis 30.06.1983) | 09.07.1961 | ||||
Abwehr | |||||
Reiner Brinsa (bis 30.06.1988) | 01.08.1952 | ||||
Werner Regneri (bis 30.06.1986) | |||||
Jörg Nehren (bis 30.06.1984) | 24.01.1957 | ||||
Mittelfeld | |||||
Ludwig Dahler (bis 30.06.1991) | 30.03.1957 | ||||
Alfons Jochem (bis 30.06.1990) | 30.11.1960 | ||||
Dieter Hahn (bis 30.06.1989) | |||||
Achim Wilbois (bis 30.06.1986) | 15.06.1963 | ||||
Klaus-Dieter Lüders (bis 30.06.1986) | 18.08.1956 | ||||
Peter Rubeck (bis 30.06.1986) | 28.12.1961 | ||||
Werner Kartz (bis 30.06.1984) | 06.12.1956 | ||||
Mile Novković (bis 30.06.1983) | 14.12.1950 | ||||
Laschet (bis 30.06.1983) | |||||
Herbert Herres (bis 30.06.1983) | 12.03.1959 | ||||
Sturm | |||||
Harald Kohr (bis 30.06.1986) | 14.03.1962 | ||||
Harald Reitz (bis 30.06.1984) | 09.09.1961 | ||||
Rosch (bis 30.06.1983) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 28.08.1982 15:30 Uhr |
0 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.10.1982 15:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |