Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Willibert Kremer (ab 26.10.1982) (bis 14.04.1985) | 15.10.1939 | ||||
Jörg Berger (bis 25.10.1982) | 13.10.1944 | ||||
Torwart | |||||
Frank Kurth (bis 30.06.1985) | 15.03.1962 | ||||
Wolfgang Kleff (bis 30.06.1984) | 16.11.1946 | ||||
Jacek Jarecki (bis 23.09.1983) | 26.06.1958 | ||||
Oliver Bücher (bis 30.06.1983) | 16.05.1961 | ||||
Abwehr | |||||
Holger Fach (bis 31.12.1987) | 06.09.1962 | ||||
Manfred Bockenfeld (bis 30.06.1987) | 23.07.1960 | ||||
Günter Kuczinski (bis 30.06.1986) | 07.09.1954 | ||||
Peter Löhr (bis 30.06.1985) | 01.09.1959 | ||||
Amand Theis (bis 30.06.1984) | 19.11.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Josef Weikl (bis 30.06.1988) | 15.01.1954 | ||||
Ralf Dusend (bis 30.06.1987) | 28.09.1959 | ||||
Gerd Zewe (bis 30.06.1987) | 13.06.1950 | ||||
Rudi Bommer (bis 30.06.1985) | 19.08.1957 | ||||
Pétur Ormslev (bis 30.06.1984) | 28.07.1958 | ||||
Stefan Dauber (bis 30.06.1983) | 01.08.1961 | ||||
Sturm | |||||
Günter Thiele (bis 30.06.1986) | 07.11.1961 | ||||
Atli Eðvaldsson (bis 30.06.1985) | 03.03.1957 | ||||
Rüdiger Wenzel (bis 30.06.1984) | 03.06.1953 | ||||
Demir Hotić (bis 30.06.1983) | 09.07.1962 | ||||
Rudi Gores (bis 30.06.1983) | 05.09.1957 | ||||
Ludger Kanders (bis 30.06.1983) | 27.05.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 27.08.1982 19:30 Uhr |
1 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.10.1982 15:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |