Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Heese (ab 16.11.1982) (bis 30.06.1984) | 31.12.1943 | ||||
Rolf Birkhölzer (bis 15.11.1982) | 29.09.1949 | ||||
Torwart | |||||
Norbert Winkler (bis 30.06.1987) | 18.02.1954 | ||||
Klaus Herzer (bis 30.06.1983) | 21.09.1962 | ||||
Abwehr | |||||
Uwe Weigert (bis 30.06.1987) | 09.06.1958 | ||||
Reinhard Kroner (bis 30.06.1987) | 15.10.1960 | ||||
Gerd Schneider (bis 30.06.1984) | 18.12.1940 | ||||
Dieter Agatha (bis 30.06.1984) | 14.12.1956 | ||||
Jürgen Brauburger (bis 30.06.1984) | 07.06.1962 | ||||
Hans-Peter Boy (bis 30.06.1983) | 10.02.1964 | ||||
Hermann Luy (bis 30.06.1983) | 21.03.1951 | ||||
Thomas Naumann (bis 30.06.1983) | 13.02.1961 | ||||
Mittelfeld | |||||
Julio Alvarez (bis 30.06.1984) | 27.09.1959 | ||||
Winfried Döring (bis 30.06.1984) | 11.03.1952 | ||||
Andreas Koch (bis 30.06.1984) | 23.09.1960 | ||||
Günter Oleknavicius (bis 30.06.1983) | 21.02.1950 | ||||
Armin Görtz (ab 16.12.1982) (bis 30.06.1983) | 30.08.1959 | ||||
Dietmar Rompel (bis 30.06.1983) | 02.02.1962 | ||||
Orejuela (bis 30.06.1983) | 02.12.1960 | ||||
Sturm | |||||
Josef Sarroca (bis 30.06.1984) | 12.08.1960 | ||||
Michael Traband (bis 30.06.1984) | 07.01.1957 | ||||
Michael Tuschl (bis 30.06.1984) | 03.08.1961 | ||||
Armin Balzer (bis 30.06.1983) | 25.04.1963 | ||||
Wolfgang Kaufmann (bis 30.06.1983) | 28.06.1961 | ||||
Álvarez (bis 30.06.1983) | 25.02.1962 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 28.08.1982 15:30 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.10.1982 15:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |