Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ernst Happel (bis 30.06.1987) | 29.11.1925 | ||||
Co-Trainer | |||||
Aleksandar Ristić (bis 30.06.1983) | 28.06.1944 | ||||
Torwart | |||||
Uli Stein (bis 31.07.1987) | 23.10.1954 | ||||
Uwe Hain (bis 30.06.1987) | 18.10.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Ditmar Jakobs (bis 21.09.1989) | 28.08.1953 | ||||
Manfred Kaltz (bis 30.06.1989) | 06.01.1953 | ||||
Jürgen Groh (bis 30.06.1985) | 17.07.1956 | ||||
Holger Hieronymus (bis 30.06.1984) | 22.02.1959 | ||||
Dieter Brefort (bis 30.06.1984) | 13.05.1962 | ||||
Michael Schmidt (bis 30.06.1983) | 06.08.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Thomas von Heesen (bis 30.06.1994) | 01.10.1961 | ||||
Felix Magath (bis 30.06.1986) | 26.07.1953 | ||||
Bernd Wehmeyer (bis 30.06.1986) | 06.06.1952 | ||||
Michael Schröder (bis 30.06.1986) | 10.11.1959 | ||||
Wolfgang Rolff (bis 30.06.1986) | 26.12.1959 | ||||
Jimmy Hartwig (bis 30.06.1984) | 05.10.1954 | ||||
Allan Hansen (bis 30.06.1984) | 21.04.1956 | ||||
Sturm | |||||
Jürgen Milewski (bis 30.06.1985) | 19.10.1957 | ||||
Lars Bastrup (bis 30.06.1983) | 31.07.1955 | ||||
Horst Hrubesch (bis 30.06.1983) | 17.04.1951 | ||||
Ralf Brunnecker (bis 30.06.1983) | 17.02.1963 | ||||
Borislav Đorđević (bis 30.06.1983) | 30.10.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 28.08.1982 15:30 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 05.10.1982 20:00 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.10.1982 15:30 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 17.12.1982 20:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |