Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Georg Gawliczek (bis 30.06.1983) | 02.02.1919 | ||||
Co-Trainer | |||||
Hans Eder (bis 25.05.1984) | 14.11.1934 | ||||
Torwart | |||||
Gregor Quasten (bis 30.06.1984) | 03.10.1952 | ||||
Manfred Werner (bis 30.06.1984) | 02.02.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Dieter Timme (bis 30.06.1988) | 23.09.1956 | ||||
Horst Ehrmantraut (bis 30.06.1985) | 11.12.1955 | ||||
Edi Stöhr (bis 30.06.1985) | 17.09.1956 | ||||
Ole Rasmussen (bis 30.06.1984) | 19.03.1952 | ||||
Walter Gruler (bis 30.06.1983) | 24.08.1951 | ||||
Robert Jüttner (bis 30.06.1983) | 24.11.1959 | ||||
Jochem Ziegert (bis 30.06.1983) | 25.07.1954 | ||||
Mittelfeld | |||||
Uwe Kollmannsperger (bis 30.06.1986) | 19.07.1964 | ||||
Rolf Blau (bis 30.06.1984) | 21.05.1952 | ||||
Hubert Schmitz (bis 30.06.1984) | 15.04.1955 | ||||
Bernd Beck (bis 30.06.1984) | 18.07.1956 | ||||
Rainer Bonhof (ab 01.01.1983) (bis 30.06.1983) | 29.03.1952 | ||||
Werner Schneider (bis 30.06.1983) | 26.07.1954 | ||||
Jürgen Mohr (bis 30.06.1983) | 18.08.1958 | ||||
Sturm | |||||
Heikko Glöde (bis 30.06.1986) | 12.07.1961 | ||||
Karl-Heinz Emig (bis 30.06.1984) | 29.06.1962 | ||||
Werner Killmaier (bis 30.06.1984) | 21.04.1955 | ||||
Thomas Remark (bis 30.11.1983) | 05.10.1959 | ||||
Peter Mack (bis 30.06.1983) | 30.01.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 28.08.1982 15:30 Uhr |
2 : 4 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.10.1982 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 17.12.1982 20:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 01.03.1983 19:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |