Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Lothar Strehlau (ab 01.02.1983) (bis 30.06.1983) | 14.10.1944 | ||||
Horst Franz (bis 31.01.1983) | 17.06.1940 | ||||
Torwart | |||||
Bernd Fuhr (bis 30.06.1986) | 11.04.1960 | ||||
Rudi Wimmer (bis 30.06.1983) | 20.01.1944 | ||||
Abwehr | |||||
Stephan Groß (bis 30.06.1986) | 23.10.1953 | ||||
Edmund Becker (bis 30.06.1986) | 18.07.1956 | ||||
Hans-Jürgen Boysen (bis 30.06.1985) | 30.05.1957 | ||||
Helmut Zahn (bis 30.06.1985) | 03.09.1955 | ||||
Gerhard Kleppinger (bis 30.06.1984) | 01.03.1958 | ||||
Rainer Ulrich (bis 30.06.1983) | 04.06.1949 | ||||
Reinhold Fanz (bis 30.06.1983) | 16.01.1954 | ||||
Klaus Theiss (bis 30.06.1983) | 09.07.1963 | ||||
Dumitru Nadu (bis 30.06.1983) | 10.05.1957 | ||||
Miladin Lazic (bis 30.06.1983) | 18.07.1955 | ||||
Walter Götz (bis 30.06.1983) | 16.06.1960 | ||||
Mittelfeld | |||||
Uwe Dittus (bis 30.06.1986) | 03.08.1959 | ||||
Günter Walz (bis 30.06.1986) | 25.07.1962 | ||||
Gerhard Bold (bis 30.06.1983) | 16.03.1955 | ||||
Wilfried Trenkel (bis 30.06.1983) | 03.11.1953 | ||||
Martin Wiesner (bis 30.06.1983) | 25.12.1958 | ||||
Sturm | |||||
Emanuel Günther (bis 30.06.1987) | 13.11.1954 | ||||
Uwe Bühler (bis 30.06.1985) | 03.02.1960 | ||||
Gerd Dais (bis 30.06.1984) | 11.08.1963 | ||||
Erhard Hofeditz (bis 30.06.1983) | 07.12.1953 | ||||
Max Hagmayr (bis 30.06.1983) | 16.11.1956 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 28.08.1982 15:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |