Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans-Dieter Tippenhauer (ab 01.02.1983) (bis 30.06.1983) | 16.10.1943 | ||||
Werner Biskup (bis 31.01.1983) | 26.04.1942 | ||||
Torwart | |||||
Werner Vollack (bis 20.11.1987) | 24.03.1955 | ||||
Dieter Ingendae (bis 31.12.1985) | 18.05.1959 | ||||
Abwehr | |||||
Matthias Herget (bis 30.06.1989) | 14.11.1955 | ||||
Werner Buttgereit (bis 30.06.1988) | 15.06.1959 | ||||
Ludger van de Loo (bis 30.06.1988) | 14.03.1959 | ||||
Norbert Brinkmann (bis 30.06.1987) | 16.06.1952 | ||||
Peter Schwarz (bis 30.06.1984) | 14.06.1953 | ||||
Michael Schuhmacher (bis 30.06.1983) | 20.08.1957 | ||||
Michael van de Loo (bis 30.06.1983) | 01.06.1957 | ||||
Jaime Rodriguez (bis 31.12.1982) | 17.01.1959 | ||||
Mittelfeld | |||||
Franz Raschid (bis 30.06.1988) | 18.10.1954 | ||||
Norbert Hofmann (bis 30.06.1984) | 14.08.1951 | ||||
Sascha Jusufi (bis 30.06.1984) | 20.01.1963 | ||||
Uwe Vengels (bis 30.06.1984) | 14.08.1960 | ||||
Toni Puszamszies (bis 30.09.1983) | 14.08.1958 | ||||
Sturm | |||||
Horst Feilzer (bis 30.06.1986) | 21.02.1957 | ||||
Peter Loontiens (bis 30.06.1986) | 16.09.1958 | ||||
Christian Sackewitz (bis 30.06.1984) | 11.12.1955 | ||||
Peter Szech (bis 31.12.1983) | 26.05.1953 | ||||
Waldemar Steubing (bis 10.09.1982) | 30.11.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 28.08.1982 15:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |