Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Lothar Buchmann (bis 15.03.1984) | 15.08.1936 | ||||
Torwart | |||||
Valentin Herr (bis 30.06.1984) | 11.07.1957 | ||||
Uli Schauberger (bis 30.06.1984) | 23.12.1958 | ||||
Abwehr | |||||
Gerd Paulus (bis 30.06.1989) | 31.12.1953 | ||||
Michael Grünewald (bis 30.06.1988) | 29.08.1958 | ||||
Michael Kutzop (bis 30.06.1984) | 24.03.1955 | ||||
Wolfgang Rothe (bis 30.06.1984) | 15.10.1953 | ||||
Thomas Biehrer (bis 30.06.1983) | 11.07.1964 | ||||
Kurt Geinzer (bis 30.06.1983) | 03.07.1948 | ||||
Wolfgang Kraus (bis 30.06.1983) | 28.03.1962 | ||||
Bernd Walz (bis 30.06.1983) | 15.10.1957 | ||||
Mittelfeld | |||||
Uwe Höfer (bis 30.06.1985) | 21.07.1959 | ||||
Günter Franusch (bis 30.11.1984) | 27.02.1959 | ||||
Franz Michelberger (bis 30.06.1984) | 28.08.1955 | ||||
Uwe Bein (bis 30.06.1984) | 26.09.1960 | ||||
Thomas Martin (bis 30.06.1984) | 10.01.1958 | ||||
Radomir Dubovina (bis 30.06.1984) | 01.08.1953 | ||||
Klaus Hofmann (bis 30.06.1984) | 05.12.1957 | ||||
Sturm | |||||
Martin Kubosch (bis 30.06.1986) | 01.06.1960 | ||||
Rudolf Sandner (bis 30.06.1985) | 25.10.1958 | ||||
Walter Krause (bis 30.06.1984) | 08.05.1953 | ||||
Volker Rudel (bis 31.12.1983) | 27.11.1963 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 27.08.1982 19:30 Uhr |
1 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |