Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Luis Zacarias (ab 13.05.1983) (bis 30.06.1985) | 11.10.1942 | ||||
Günter Preuß (ab 21.04.1983) (bis 13.05.1983) | 10.11.1936 | ||||
Siegfried Melzig (bis 20.04.1983) | 12.07.1940 | ||||
Co-Trainer | |||||
Günter Preuß (ab 14.05.1983) (bis 30.06.1985) | 10.11.1936 | ||||
Günter Preuß (bis 20.04.1983) | 10.11.1936 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang de Beer (bis 30.06.1986) | 02.01.1964 | ||||
Gerhard Heinze (bis 30.06.1983) | 30.11.1948 | ||||
Rainer Rissel (bis 30.06.1983) | 15.12.1942 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Struckmann (bis 30.06.1994) | 28.08.1964 | ||||
Dietmar Schacht (bis 30.06.1985) | 28.09.1962 | ||||
Udo Lay (bis 30.06.1985) | 13.03.1960 | ||||
Kees Bregman (bis 30.06.1984) | 08.08.1947 | ||||
Hans-Peter Großmann (bis 30.06.1984) | 23.10.1957 | ||||
Mittelfeld | |||||
Uwe Fecht (bis 30.06.1987) | 21.06.1959 | ||||
Manfred Dubski (bis 30.06.1986) | 19.09.1954 | ||||
Franz-Josef Steininger (bis 30.06.1986) | 09.07.1960 | ||||
Pascal Notthoff (bis 30.06.1986) | 27.04.1963 | ||||
Herbert Büssers (bis 30.06.1984) | 30.10.1949 | ||||
Kees Zwamborn (bis 30.06.1984) | 28.03.1952 | ||||
Ralf Heck (bis 30.06.1984) | 28.11.1958 | ||||
Hubert Schwarz (bis 30.06.1984) | 11.01.1958 | ||||
Michael Korb (bis 31.08.1983) | 17.08.1963 | ||||
Norbert Fruck (bis 30.06.1983) | 28.12.1957 | ||||
Sturm | |||||
Roland Wohlfarth (bis 30.06.1984) | 11.01.1963 | ||||
Rudolf Seliger (bis 30.06.1983) | 20.09.1951 | ||||
Uwe Helmes (bis 30.06.1983) | 27.06.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 28.08.1982 15:30 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 05.10.1982 20:00 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |