Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rolf Bock (ab 18.01.1983) (bis 12.10.1983) | 05.02.1937 | ||||
Aleksander Mandziara (bis 17.01.1983) | 16.08.1940 | ||||
Torwart | |||||
Carsten Hallmann (bis 30.06.1984) | 11.10.1961 | ||||
Dirk Schomburg (bis 30.06.1984) | 19.04.1960 | ||||
Abwehr | |||||
Dirk Pusch (bis 30.06.1991) | 30.01.1962 | ||||
Rudi Müller (bis 30.06.1984) | 28.09.1960 | ||||
Karl Richter (bis 30.06.1984) | 27.03.1958 | ||||
Dietmar Klinger (bis 30.06.1983) | 08.01.1958 | ||||
Christian Rolnik (bis 30.06.1983) | 01.12.1958 | ||||
Frank Trompeter (bis 30.06.1983) | 12.01.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dieter Suchanek (bis 30.06.1985) | 07.09.1952 | ||||
Dirk Bakalorz (bis 30.06.1984) | 22.08.1963 | ||||
Helmut Gorka (bis 30.06.1984) | 13.04.1960 | ||||
Karl-Heinz Gundersdorff (bis 30.06.1984) | 25.12.1957 | ||||
Heinz-Hermann Ufer (bis 30.06.1984) | 27.11.1960 | ||||
Jürgen Kaminsky (bis 30.06.1983) | 07.12.1957 | ||||
Wolfgang Katzmareck (bis 30.06.1983) | 19.06.1963 | ||||
Ulrich Kempen (bis 30.06.1983) | 07.07.1960 | ||||
Reinhold Metzger (bis 30.06.1983) | 20.07.1956 | ||||
Sturm | |||||
Thomas Lander (bis 30.06.1985) | 22.08.1957 | ||||
Herbert Demange (bis 30.06.1984) | 24.05.1959 | ||||
Jürgen Wegmann (bis 31.12.1983) | 31.03.1964 | ||||
Dietmar Otto (bis 30.06.1983) | 04.11.1955 | ||||
Ralf Bugla (bis 30.06.1983) | 13.02.1962 | ||||
Heinz-Josef Kehr (bis 30.06.1983) | 18.12.1950 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 28.08.1982 15:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |