Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerd vom Bruch (bis 30.06.1985) | 19.08.1941 | ||||
Torwart | |||||
Ralf Homringhausen (bis 30.06.1984) | 06.06.1964 | ||||
Hans-Ulrich Wegner (bis 30.06.1983) | 31.05.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Peter Vollmann (bis 30.06.1990) | 22.12.1957 | ||||
Norbert Steinhauer (bis 30.06.1987) | 16.03.1959 | ||||
Klaus Wischniewski (bis 30.06.1984) | 08.12.1954 | ||||
Mittelfeld | |||||
Andreas Paar (bis 30.06.1987) | 04.01.1961 | ||||
Helmut Alfes (bis 30.06.1984) | 11.02.1956 | ||||
Rainer Joachimsmeier (bis 30.06.1984) | 23.12.1956 | ||||
Jörg Becker (bis 30.06.1984) | 20.02.1960 | ||||
Helmut Kasprzik (bis 30.06.1984) | 15.06.1955 | ||||
Wolfgang Raabe (bis 30.06.1984) | 14.11.1963 | ||||
Hans-Jürgen Oehler (bis 30.06.1983) | 15.07.1955 | ||||
Labahn (bis 30.06.1983) | |||||
Brede (bis 30.06.1983) | |||||
Dinter (bis 30.06.1983) | |||||
Sturm | |||||
Ralf Dreier (bis 30.06.1984) | 12.06.1959 | ||||
Hans-Werner Kornacker (bis 30.06.1984) | 06.08.1955 | ||||
Ranko Petković (bis 30.06.1983) | 21.10.1947 | ||||
Theo Schrage (bis 30.06.1983) | 01.06.1961 | ||||
Matthias Rademacher (bis 30.06.1983) | 23.07.1961 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 28.08.1982 15:30 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 08.09.1982 19:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 15.10.1982 19:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |