Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Werner Olk (bis 30.06.1983) | 18.01.1938 | ||||
Torwart | |||||
Günther Wienhold (bis 30.06.1985) | 21.01.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Rolf Maier (bis 30.06.1992) | 11.04.1960 | ||||
Karl-Heinz Wöhrlin (bis 30.06.1984) | 21.07.1957 | ||||
Frank Wormuth (bis 30.06.1983) | 13.09.1960 | ||||
Hans Fabri (bis 30.06.1983) | 19.05.1961 | ||||
Adalbert Grzelak (bis 30.06.1983) | 03.01.1956 | ||||
Mittelfeld | |||||
Karl-Heinz Schulz (bis 30.06.1991) | 21.12.1955 | ||||
Ralf Schöpperle (bis 30.06.1987) | 07.11.1963 | ||||
Gabor Zele (bis 30.06.1986) | 08.07.1954 | ||||
Henryk Kruppa (bis 30.06.1985) | 20.09.1959 | ||||
Hans-Peter Schulzke (bis 30.06.1985) | 29.10.1957 | ||||
Joachim Löw (bis 30.06.1984) | 03.02.1960 | ||||
Reinhard Binder (bis 30.06.1984) | 17.10.1955 | ||||
Hubert Besl (bis 30.06.1983) | 25.11.1959 | ||||
Gernot Jüllich (bis 30.06.1983) | 31.01.1954 | ||||
Robert Piller (bis 30.06.1983) | 02.07.1950 | ||||
Werner Reich (bis 30.06.1983) | 29.04.1953 | ||||
Wolfgang Weis (bis 30.06.1983) | 21.08.1957 | ||||
Sturm | |||||
Robert Birner (bis 02.10.1983) | 16.02.1958 | ||||
Hans Meisel (bis 30.06.1983) | 04.12.1961 | ||||
Franz Benz (bis 30.06.1983) | 30.01.1962 | ||||
Otmar Ludwig (bis 30.06.1983) | 22.04.1951 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 27.08.1982 20:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |