Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Fritz Grösche (bis 30.06.1983) | 03.10.1941 | ||||
Torwart | |||||
Paul Hesselbach (ab 01.10.1982) (bis 30.06.1983) | 06.07.1951 | ||||
Ulrich Greifenberg (bis 30.06.1983) | 23.02.1953 | ||||
Karsten Lange (bis 30.06.1983) | 10.07.1957 | ||||
Abwehr | |||||
Pedro Aguilar (bis 30.06.1985) | 21.07.1960 | ||||
Karl-Heinz Neukirch (bis 30.06.1984) | 21.11.1961 | ||||
Jürgen Sobieray (bis 30.06.1983) | 02.11.1950 | ||||
Günther Rybarczyk (bis 30.06.1983) | 04.11.1951 | ||||
Oswald Semlits (bis 30.06.1983) | 07.06.1958 | ||||
Werner Gans (bis 30.06.1983) | 11.12.1954 | ||||
Klaus Schmidt (bis 30.06.1983) | 07.03.1960 | ||||
Berthold Strathaus (bis 30.06.1983) | 07.09.1951 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jerzy Wyrobek (bis 30.06.1986) | 19.12.1949 | ||||
Norbert Dölitzsch (bis 30.06.1984) | 24.05.1955 | ||||
Helmut Hartmann (bis 30.06.1984) | 04.11.1961 | ||||
Reiner Polder (bis 30.06.1984) | 24.02.1955 | ||||
Hans-Günter Etterich (bis 30.06.1983) | 16.08.1951 | ||||
Peter Krobbach (ab 01.09.1982) (bis 30.06.1983) | 15.01.1954 | ||||
Peter Hobday (bis 30.06.1983) | 09.04.1961 | ||||
Werner Drews (bis 30.06.1983) | 26.04.1955 | ||||
Wolfgang Grübel (bis 30.06.1983) | 23.02.1955 | ||||
Hermann Hummels (bis 30.06.1983) | 29.09.1959 | ||||
Sturm | |||||
Werner Schuck (bis 30.06.1986) | 20.01.1957 | ||||
Frank Kunkel (bis 30.06.1984) | 12.07.1963 | ||||
Siegfried Maronna (bis 30.06.1984) | 28.01.1963 | ||||
Albin Wira (ab 01.11.1982) (bis 30.06.1984) | 19.12.1953 | ||||
Bernd Krumbein (bis 30.06.1983) | 01.08.1955 | ||||
Johann Kriar (bis 30.06.1983) | 09.07.1952 | ||||
Dieter Dannenberg (bis 30.06.1983) | 04.07.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 28.08.1982 15:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |