Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Fahrudin Jusufi (bis 30.06.1985) | 08.12.1939 | ||||
Torwart | |||||
Manfred Behrendt (bis 30.06.1984) | 02.10.1950 | ||||
Jürgen Postler (bis 30.06.1983) | 27.08.1958 | ||||
Bernd Tilner (bis 30.06.1983) | 03.08.1959 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Siewert (bis 30.06.1992) | 04.11.1961 | ||||
Werner Steeger (bis 30.06.1988) | 31.05.1958 | ||||
Ulrich Gentze (bis 30.06.1988) | 06.04.1959 | ||||
Vilson Džoni (bis 30.06.1986) | 24.09.1950 | ||||
Thomas Duschanski (bis 30.06.1985) | 25.01.1958 | ||||
Hans-Jürgen Zimmer (bis 30.06.1984) | 23.09.1951 | ||||
Heinrich Kerscher (bis 30.06.1983) | 17.09.1961 | ||||
Mittelfeld | |||||
Karl Gerban (bis 30.06.1986) | 14.07.1961 | ||||
Klaus Kramer (bis 30.06.1986) | 16.01.1958 | ||||
Martin Tilner (bis 30.06.1986) | 01.02.1964 | ||||
Günter Tinnefeld (bis 30.06.1986) | 28.07.1957 | ||||
Jürgen Willkomm (bis 30.06.1983) | 07.09.1959 | ||||
Ludger Winkel (bis 30.06.1983) | 24.08.1962 | ||||
Michael Henke (bis 30.06.1983) | 27.04.1957 | ||||
Helmut Reiners (bis 30.06.1983) | 07.07.1951 | ||||
Sturm | |||||
Peter Kunkel (bis 30.06.1988) | 10.02.1956 | ||||
Gerhard Drews (bis 31.12.1987) | 26.04.1954 | ||||
Sergio Allievi (bis 30.06.1986) | 17.01.1964 | ||||
Hermann Wulfmeier (bis 30.06.1986) | 06.03.1963 | ||||
Norbert Elgert (ab 01.09.1982) (bis 30.06.1985) | 13.01.1957 | ||||
Waldemar Steubing (ab 11.09.1982) (bis 30.06.1985) | 30.11.1959 | ||||
Uwe Clausmeier (bis 30.06.1983) | 09.12.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 27.08.1982 19:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |