Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Franz Brungs (bis 30.06.1983) | 04.12.1936 | ||||
Torwart | |||||
Roland Kastner (bis 31.12.1994) | 27.12.1956 | ||||
Roland Grüner (bis 30.06.1983) | 11.01.1963 | ||||
Abwehr | |||||
Norbert Hütter (bis 30.06.1992) | 28.05.1958 | ||||
Ferdinand Glaser (bis 30.06.1984) | 25.07.1954 | ||||
Hans-Dieter Seelmann (bis 30.06.1984) | 18.09.1952 | ||||
Gerd Fink (bis 30.06.1984) | 08.12.1955 | ||||
Bernhard Bergmann (bis 30.06.1983) | 23.12.1948 | ||||
Ralf Geidies (bis 30.06.1983) | 05.11.1963 | ||||
Hermann Grabmeier (bis 30.06.1983) | 12.06.1952 | ||||
Mittelfeld | |||||
Martin Hermann (bis 30.06.1994) | 14.01.1963 | ||||
Klaus Suchanek (bis 30.06.1985) | 30.10.1961 | ||||
Siegfried Schneider (bis 30.06.1983) | 15.07.1958 | ||||
Sturm | |||||
Franz Weber (bis 30.06.1984) | 12.08.1957 | ||||
Wolfgang Metzler (bis 30.06.1983) | 23.06.1952 | ||||
Fred Schaub (bis 30.06.1983) | 28.08.1960 | ||||
Ambros Gagel (bis 30.06.1983) | 28.09.1959 | ||||
Lothar Leiendecker (bis 30.06.1983) | 22.09.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 28.08.1982 15:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |