Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Antun Rudinski (bis 30.06.1984) | 01.10.1937 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Mahr (bis 30.06.1986) | 26.09.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Jörg Dittwar (bis 30.06.1987) | 01.08.1963 | ||||
Horst Bender (bis 30.06.1984) | 11.11.1954 | ||||
Friedhelm Schütte (bis 30.06.1983) | 12.08.1957 | ||||
Gerald Sammet (bis 30.06.1983) | |||||
Mittelfeld | |||||
Klaus Gebhardt (bis 30.06.1990) | 02.08.1962 | ||||
Udo Konradi (bis 30.06.1990) | 26.12.1960 | ||||
Armin Eck (bis 30.06.1987) | 08.12.1964 | ||||
Hartmut Braun (bis 30.06.1986) | 06.11.1957 | ||||
Achim Jobst (bis 30.06.1986) | 11.11.1959 | ||||
Harald Dollhopf (bis 30.06.1985) | 27.05.1957 | ||||
Rudolf Litz (bis 30.06.1984) | 29.01.1959 | ||||
Herbert Horn (bis 30.06.1983) | 21.01.1949 | ||||
J. Steiger (bis 30.06.1983) | |||||
Sturm | |||||
Rüdiger Scheler (bis 30.06.1990) | 10.02.1960 | ||||
Uwe Sommerer (bis 30.06.1986) | 02.07.1954 | ||||
Helmut Schmitz (bis 30.06.1983) | 28.03.1956 | ||||
Andreas Kerber (bis 30.06.1983) | 20.05.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 28.08.1982 15:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.10.1982 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |