Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Paul Sauter (bis 30.06.1984) | 14.06.1947 | ||||
Werner Kern (bis 30.06.1983) | 23.02.1946 | ||||
Torwart | |||||
Walter Modick (bis 30.06.1984) | 24.09.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Günter Berti (bis 30.06.1988) | 31.07.1955 | ||||
Roland Boley (bis 30.06.1985) | 13.03.1958 | ||||
Markus Ebner (bis 30.06.1985) | 30.05.1964 | ||||
Walter Kubanczyk (bis 30.06.1985) | 01.05.1952 | ||||
Bernd Zimmermann (bis 30.06.1984) | 28.10.1952 | ||||
Michael Nushöhr (bis 30.06.1983) | 14.08.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Erich Steer (bis 30.06.1989) | 28.11.1956 | ||||
Dieter Kohnle (bis 30.06.1988) | 03.04.1957 | ||||
Maximilian Hauck (bis 30.06.1985) | 20.08.1963 | ||||
Bruno Seiler (bis 30.06.1984) | 02.07.1956 | ||||
Sebastiano Testa (bis 30.06.1984) | 26.02.1964 | ||||
Uli Nußbaumer (bis 30.06.1983) | 08.01.1954 | ||||
Ralf Rangnick (bis 30.06.1983) | 29.06.1958 | ||||
Günther Fromm (bis 30.06.1983) | 30.09.1959 | ||||
Sturm | |||||
Josef Beller (bis 30.06.1985) | 18.05.1954 | ||||
Anton Brunnenkan (bis 30.06.1983) | |||||
Berthold Dick (bis 30.06.1983) | 23.12.1961 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 28.08.1982 15:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.10.1982 15:00 Uhr |
0 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 09.11.1982 |
3 : 0 |
Schema Vergleich |