Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Buhtz (ab 24.01.1983) (bis 21.10.1984) | 21.09.1923 | ||||
Jürgen Sundermann (bis 23.01.1983) | 25.01.1940 | ||||
Torwart | |||||
Waldemar Cimander (bis 30.06.1988) | 27.05.1955 | ||||
Rolf Lübke (bis 30.06.1984) | 02.11.1956 | ||||
Herbert Heider (bis 30.06.1983) | 21.09.1959 | ||||
Abwehr | |||||
Ralf Forster (bis 30.06.1989) | 25.04.1961 | ||||
Dieter Finke (bis 30.06.1987) | 11.03.1960 | ||||
Rainer Ackermann (bis 30.06.1985) | 07.06.1957 | ||||
Guido Buchwald (bis 30.06.1983) | 24.01.1961 | ||||
Dieter Dollmann (bis 30.06.1983) | 12.09.1947 | ||||
Friedhelm Sturm (bis 30.06.1983) | 25.11.1955 | ||||
Markus Groß (bis 30.06.1983) | 26.11.1964 | ||||
Mittelfeld | |||||
Eckehard Müller (bis 30.06.1986) | 12.08.1950 | ||||
Joachim Müller (bis 30.06.1986) | 25.03.1961 | ||||
Wolfgang Dienelt (bis 30.06.1983) | 24.04.1961 | ||||
Milomir Jakovljević (bis 30.06.1983) | 02.12.1954 | ||||
Sturm | |||||
Andreas Merkle (bis 30.06.1986) | 17.04.1962 | ||||
Jürgen Klinsmann (bis 30.06.1984) | 30.07.1964 | ||||
Siegfried Susser (bis 30.06.1983) | 12.07.1953 | ||||
Klaus Täuber (bis 30.06.1983) | 17.01.1958 | ||||
Klaus-Dieter Jank (bis 30.06.1983) | 23.11.1952 | ||||
Uwe Dreher (bis 30.06.1983) | 13.05.1960 | ||||
Werner Nickel (bis 30.06.1983) | 11.08.1951 | ||||
Josip Turcik (bis 05.11.1982) | 23.11.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 28.08.1982 18:00 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.10.1982 15:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.12.1982 15:30 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |