Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Schlappner (bis 30.06.1987) | 22.05.1940 | ||||
Torwart | |||||
Uwe Zimmermann (bis 30.06.1990) | 11.02.1962 | ||||
Walter Pradt (bis 30.06.1985) | 12.04.1949 | ||||
Abwehr | |||||
Roland Dickgießer (bis 30.06.1994) | 09.11.1960 | ||||
Dimitrios Tsionanis (bis 30.06.1991) | 31.08.1961 | ||||
Ulf Quaisser (bis 30.06.1989) | 12.10.1962 | ||||
Alfred Schön (bis 30.06.1988) | 12.01.1962 | ||||
Günter Sebert (bis 30.06.1987) | 29.05.1948 | ||||
Stefan Knapp (bis 30.06.1986) | 21.01.1957 | ||||
Oskar Bauer (bis 30.06.1984) | 24.09.1956 | ||||
Pandelis Tsionanis (bis 30.06.1984) | 06.12.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dieter Schlindwein (bis 30.06.1986) | 07.02.1961 | ||||
Hans Hein (bis 30.06.1986) | 29.05.1955 | ||||
Wolfgang Böhni (bis 30.06.1984) | 06.03.1948 | ||||
Jürgen Fischer (bis 30.06.1983) | 03.11.1957 | ||||
Volker Kispert (bis 30.06.1983) | 25.08.1961 | ||||
Sturm | |||||
Karl-Heinz Bührer (bis 30.06.1990) | 20.10.1959 | ||||
Fritz Walter (bis 30.06.1987) | 21.07.1960 | ||||
Jürgen Makan (bis 30.06.1985) | 05.07.1960 | ||||
Paul Linz (bis 30.06.1984) | 04.01.1956 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 28.08.1982 15:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.10.1982 15:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 15.12.1982 20:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |