Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Helmut Benthaus (bis 30.06.1985) | 05.06.1935 | ||||
Co-Trainer | |||||
Willi Entenmann (bis 04.03.1986) | 25.09.1943 | ||||
Torwart | |||||
Helmut Roleder (bis 30.06.1987) | 09.10.1953 | ||||
Siegfried Grüninger (bis 30.06.1983) | 28.06.1959 | ||||
Abwehr | |||||
Bernd Förster (bis 30.06.1986) | 03.05.1956 | ||||
Karlheinz Förster (bis 30.06.1986) | 25.07.1958 | ||||
Hans-Peter Makan (bis 30.06.1986) | 01.01.1960 | ||||
Kurt Niedermayer (bis 30.06.1985) | 25.11.1955 | ||||
Werner Habiger (bis 30.06.1983) | 03.11.1957 | ||||
Horst Schlierer (bis 30.06.1983) | 29.06.1960 | ||||
13 | Günther Schäfer (bis 30.09.1996) | 09.06.1962 | |||
Mittelfeld | |||||
Karl Allgöwer (bis 30.06.1991) | 05.01.1957 | ||||
Ásgeir Sigurvinsson (bis 30.06.1990) | 08.05.1955 | ||||
Hermann Ohlicher (bis 30.06.1985) | 02.11.1949 | ||||
Thomas Kempe (bis 30.06.1985) | 17.03.1960 | ||||
Erwin Hadewicz (bis 30.06.1983) | 02.04.1951 | ||||
Gunnar Weiß (bis 30.06.1983) | 15.04.1956 | ||||
Arthur Jeske (bis 30.06.1983) | 12.09.1962 | ||||
Sturm | |||||
Peter Reichert (bis 30.06.1986) | 04.08.1961 | ||||
Walter Kelsch (bis 30.06.1984) | 03.09.1955 | ||||
Didier Six (bis 30.06.1983) | 21.08.1954 | ||||
Uwe Bialon (bis 30.06.1983) | 20.08.1963 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 28.08.1982 18:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.10.1982 15:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.12.1982 14:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 01.03.1983 19:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Montag, 04.04.1983 15:30 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |