Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rolf Schafstall (bis 30.06.1986) | 22.02.1937 | ||||
Torwart | |||||
Ralf Zumdick (bis 30.06.1995) | 10.05.1958 | ||||
Reinhard Mager (bis 30.06.1984) | 02.05.1953 | ||||
Abwehr | |||||
Lothar Woelk (bis 30.06.1989) | 03.08.1954 | ||||
Ivan Zugcic (bis 30.06.1987) | 22.05.1958 | ||||
Heinz Knüwe (bis 30.06.1986) | 16.01.1956 | ||||
Hermann Gerland (bis 30.06.1984) | 04.06.1954 | ||||
Dieter Bast (bis 30.06.1983) | 28.08.1951 | ||||
Michael Jakobs (bis 30.06.1983) | 18.07.1959 | ||||
Bernd Storck (bis 30.06.1983) | 25.01.1963 | ||||
Mittelfeld | |||||
Ata Lameck (bis 30.06.1988) | 15.09.1949 | ||||
Michael Kühn (bis 30.06.1987) | 06.05.1963 | ||||
Walter Oswald (bis 30.06.1986) | 08.10.1955 | ||||
Dieter Kramer (bis 30.06.1984) | 12.04.1959 | ||||
Reinhold Zagorny (bis 30.06.1984) | 30.09.1956 | ||||
Andreas Bordan (bis 30.06.1984) | 14.05.1964 | ||||
Detlef Krella (bis 30.06.1984) | 04.03.1964 | ||||
Wolfgang Patzke (bis 30.06.1983) | 24.02.1959 | ||||
Ulrich Bittorf (bis 31.12.1982) | 02.09.1959 | ||||
Sturm | |||||
Frank Benatelli (bis 30.06.1985) | 19.08.1962 | ||||
Christian Schreier (bis 30.06.1984) | 04.02.1959 | ||||
Frank Islacker (bis 30.06.1984) | 29.08.1963 | ||||
Stefan Pater (bis 30.06.1984) | 31.10.1960 | ||||
Thomas Andersson (ab 01.01.1983) (bis 30.06.1983) | 11.12.1956 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 28.08.1982 15:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.10.1982 15:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 26.10.1982 |
6 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.12.1982 15:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 08.03.1983 19:30 Uhr |
3 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |