Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Carl-Heinz Rühl (bis 18.11.1983) | 14.11.1939 | ||||
Torwart | |||||
Uwe Seiler (bis 30.06.1989) | 06.08.1956 | ||||
Rolf Meyer (bis 30.06.1983) | 03.10.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Ulf Metschies (bis 30.06.1988) | 22.09.1963 | ||||
Willi Brocks (bis 30.06.1987) | 01.01.1965 | ||||
Karl-Friedrich Wessel (bis 30.06.1984) | 26.09.1954 | ||||
Lothar Gans (bis 30.06.1984) | 17.02.1953 | ||||
Roland Gerber (bis 30.06.1983) | 20.05.1953 | ||||
Uwe Beginski (ab 06.12.1982) (bis 30.06.1983) | 13.12.1959 | ||||
Mittelfeld | |||||
Herbert Bittner (bis 30.06.1984) | 22.05.1952 | ||||
Guido Szesni (bis 30.06.1984) | 30.06.1959 | ||||
Rainer Knopp (bis 30.06.1984) | 10.11.1961 | ||||
Ralf Lehmann (bis 30.06.1984) | 22.05.1960 | ||||
Vitomir Rogoznica (bis 30.06.1984) | 27.10.1955 | ||||
Butje Rosenfeld (bis 30.06.1983) | 17.04.1957 | ||||
Antoine Fagot (bis 30.06.1983) | 24.07.1956 | ||||
Werner Gmeiner (bis 30.06.1983) | 24.07.1957 | ||||
Sturm | |||||
Thomas Funke (bis 30.06.1984) | 11.07.1960 | ||||
Erwin Kostedde (bis 30.06.1983) | 21.05.1946 | ||||
Detlef Olaidotter (bis 30.06.1983) | 29.12.1957 | ||||
Mario Laubinger (bis 30.06.1983) | 19.10.1961 | ||||
Michael Lorenz (bis 31.12.1982) | 11.05.1952 | ||||
Norbert Elgert (bis 31.08.1982) | 13.01.1957 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 28.08.1982 18:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |