Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heiner Ueberle (ab 01.03.1983) (bis 30.06.1986) | 14.06.1940 | ||||
Josef Stabel (bis 28.02.1983) | 21.09.1948 | ||||
Co-Trainer | |||||
Klaus Gleim (bis 30.06.1984) | 26.03.1944 | ||||
Torwart | |||||
Stephan Kuhnert (bis 30.06.1987) | 07.09.1960 | ||||
Abwehr | |||||
Ralf Karb (bis 30.06.1988) | 02.01.1961 | ||||
Walfried Günther (bis 30.06.1987) | 28.12.1955 | ||||
Rüdiger Funck (bis 30.06.1984) | |||||
Michael Kaul (bis 30.06.1984) | 18.05.1963 | ||||
Jürgen Dinger (bis 30.06.1983) | 26.09.1959 | ||||
Wolfgang Schüre (bis 30.06.1983) | 01.05.1960 | ||||
Hans Günther Zahalka (bis 30.06.1983) | 04.05.1957 | ||||
Harald Röhrenbeck (bis 30.06.1983) | |||||
Mittelfeld | |||||
Günter Braun (bis 30.06.1992) | 01.01.1962 | ||||
Jürgen Klotz (bis 30.06.1990) | 22.01.1959 | ||||
Heinz Lubanski (bis 30.06.1986) | 08.08.1948 | ||||
Peter Klag (bis 30.06.1985) | 05.04.1952 | ||||
Berthold Weiler (bis 30.06.1984) | 11.09.1961 | ||||
Jürgen Lippold (bis 30.06.1983) | 22.09.1963 | ||||
Karl-Heinz Priester (bis 30.06.1983) | 13.11.1961 | ||||
Sturm | |||||
Bernd Nathmann (bis 30.06.1983) | 14.07.1959 | ||||
Harald Kowarz (bis 30.06.1983) | 13.02.1960 | ||||
Norbert Hönnscheidt (bis 31.10.1982) | 03.11.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 28.08.1982 16:00 Uhr |
3 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.10.1982 14:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.12.1982 14:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |