Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Manfred Krafft (ab 02.11.1983) (bis 30.06.1985) | 11.12.1937 | ||||
Ernst Diehl (ab 27.10.1983) (bis 01.11.1983) | 28.03.1949 | ||||
Dietrich Weise (bis 26.10.1983) | 21.11.1934 | ||||
Torwart | |||||
Armin Reichel (bis 30.06.1985) | 31.01.1958 | ||||
Ronnie Hellström (bis 30.06.1984) | 21.02.1949 | ||||
Roland Grüner (bis 30.06.1984) | 11.01.1963 | ||||
Abwehr | |||||
Herbert Hoos (bis 30.06.1990) | 18.07.1965 | ||||
Wolfgang Wolf (bis 30.06.1988) | 24.09.1957 | ||||
Michael Dusek (bis 30.06.1988) | 10.11.1958 | ||||
Hans-Werner Moser (bis 30.06.1988) | 24.09.1964 | ||||
Andreas Brehme (bis 30.06.1986) | 09.11.1960 | ||||
Kurt Lang (bis 30.06.1986) | 18.06.1959 | ||||
Hans-Peter Briegel (bis 30.06.1984) | 11.10.1955 | ||||
Manfred Plath (bis 30.06.1984) | 12.12.1961 | ||||
Franco Foda (bis 30.06.1984) | 23.04.1966 | ||||
Stefan Glaser (bis 30.06.1984) | 28.08.1964 | ||||
Mittelfeld | |||||
Werner Melzer (bis 30.06.1986) | 02.05.1954 | ||||
Reiner Geye (bis 30.06.1986) | 22.11.1949 | ||||
Tino Löchelt (bis 30.06.1986) | 13.08.1965 | ||||
Dieter Kitzmann (bis 15.11.1985) | 11.07.1964 | ||||
Norbert Eilenfeldt (bis 04.12.1984) | 17.02.1956 | ||||
Hannes Bongartz (bis 30.06.1984) | 03.10.1951 | ||||
Theo Gries (bis 30.06.1984) | 10.02.1961 | ||||
Sturm | |||||
Bruno Hübner (bis 30.06.1986) | 28.01.1961 | ||||
Thomas Allofs (bis 30.06.1986) | 17.11.1959 | ||||
Axel Brummer (bis 30.06.1984) | 25.11.1961 | ||||
Torbjörn Nilsson (bis 30.06.1984) | 09.07.1954 | ||||
Uwe Frowein (bis 30.11.1983) | 03.03.1962 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 27.08.1983 15:30 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.10.1983 15:30 Uhr |
5 : 4 n.V. |
Schema Vergleich |