Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Christoph Daum (bis 30.06.1985) | 24.10.1953 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Mattern (bis 30.06.1986) | 17.07.1956 | ||||
Abwehr | |||||
Hans Hohs (bis 30.06.1988) | 08.04.1960 | ||||
Hermann Knöppel (bis 30.06.1986) | 15.10.1956 | ||||
Siggi Marti (bis 30.06.1986) | 10.05.1959 | ||||
Willi Deutschmann (bis 30.06.1986) | 17.04.1965 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans Heller (bis 30.06.1986) | 25.08.1964 | ||||
Heinz-Peter Ruhrig (bis 30.06.1986) | |||||
Andreas Bergmann (bis 30.06.1985) | 18.06.1959 | ||||
Manfred Lefkes (bis 30.06.1985) | 07.08.1959 | ||||
Raimunt Zieler (bis 30.06.1984) | 05.09.1961 | ||||
Hans-Werner Reif (bis 30.06.1984) | 03.12.1964 | ||||
Udo Abels (bis 30.06.1984) | |||||
Dick (bis 30.06.1984) | |||||
Bremer (bis 30.06.1984) | |||||
Sturm | |||||
Rainer Thomas (bis 30.06.1986) | 07.10.1963 | ||||
Hans Faust (bis 30.06.1984) | 07.07.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 27.08.1983 15:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 09.10.1983 14:00 Uhr |
1 : 8 |
Schema Vergleich |