Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Bernd Oles (bis 30.06.1984) | 15.01.1921 | ||||
Torwart | |||||
Heinz-Peter Meyn (bis 30.06.1987) | 19.04.1957 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Bruns (bis 30.06.1984) | 20.06.1957 | ||||
Klaus Hoffmeister (bis 30.06.1984) | 05.06.1960 | ||||
Reinald Klein (bis 30.06.1984) | 28.06.1956 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans-Joachim Pilz (bis 30.06.1989) | 19.06.1959 | ||||
Detlef Wolter (bis 30.06.1985) | 20.12.1955 | ||||
Peter Koptulla (bis 30.06.1984) | 17.05.1953 | ||||
Volker Brückner (bis 30.06.1984) | |||||
Frank Hepold (bis 30.06.1984) | 16.09.1963 | ||||
Sturm | |||||
Stephan Köppe (bis 30.06.1989) | 12.01.1963 | ||||
Lothar Sippel (bis 30.06.1985) | 09.05.1965 | ||||
Wolfgang Sandhowe (bis 30.06.1984) | 14.12.1953 | ||||
Heinz-Wilhelm Fesser (bis 30.06.1984) | 08.07.1956 | ||||
James Weir (bis 30.06.1984) | 24.12.1957 | ||||
Bernd Krech (bis 30.06.1984) | 06.04.1957 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 28.08.1983 15:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.10.1983 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 14.01.1984 14:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |