Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rolf Grünther (ab 23.02.1984) (bis 30.06.1984) | 11.02.1951 | ||||
Erhard Ahmann (bis 22.02.1984) | 21.05.1941 | ||||
Torwart | |||||
Johannes Kau (bis 30.06.1991) | 10.04.1957 | ||||
Jupp Koitka (bis 30.06.1984) | 12.02.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Johannes Nelles (bis 30.06.1991) | 05.02.1965 | ||||
Bernhard Olck (bis 30.06.1987) | 23.10.1962 | ||||
Friedhelm Frenken (bis 30.06.1986) | 02.09.1956 | ||||
Rolf Grünther (bis 30.06.1985) | 11.02.1951 | ||||
Jo Montanes (bis 30.06.1985) | 15.08.1953 | ||||
Holger Neumann (bis 30.06.1985) | 02.11.1965 | ||||
Norbert Dörmann (bis 30.06.1984) | 31.08.1958 | ||||
Thomas Krisp (bis 30.06.1984) | 25.09.1961 | ||||
Dietmar Grabotin (bis 30.06.1984) | 28.03.1959 | ||||
Jost Nobis (bis 30.06.1984) | 08.08.1959 | ||||
Friedhelm Sturm (bis 30.06.1984) | 25.11.1955 | ||||
Mittelfeld | |||||
Norbert Buschlinger (bis 30.06.1991) | 06.12.1957 | ||||
Dietmar Poqué (bis 30.06.1985) | 17.02.1958 | ||||
Manfred Jansen (bis 30.06.1984) | 06.11.1956 | ||||
Robert Kroll (bis 30.06.1984) | 13.10.1963 | ||||
Jürgen Metze (bis 30.06.1984) | 16.11.1958 | ||||
Helmut Schütt (bis 30.06.1984) | 14.09.1950 | ||||
Wayne Thomas (bis 16.10.1983) | 02.09.1958 | ||||
Sturm | |||||
Tim Gerhards (bis 30.06.2016) | 13.03.1995 | ||||
Arno Wolf (bis 30.06.1984) | 16.05.1959 | ||||
Helmut Rombach (bis 30.06.1984) | 25.02.1961 | ||||
Bernd Hensel (bis 30.06.1984) | 22.02.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 26.08.1983 20:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 07.10.1983 20:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 31.01.1984 20:00 Uhr |
0 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |