Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerd Roggensack (ab 23.03.1984) (bis 15.02.1986) | 05.10.1941 | ||||
Karlheinz Feldkamp (bis 22.03.1984) | 02.06.1934 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Kneib (bis 30.06.1993) | 20.11.1952 | ||||
Reiner Wilk (bis 30.06.1985) | 22.11.1963 | ||||
Abwehr | |||||
Andreas Ellguth (bis 30.06.1988) | 28.08.1964 | ||||
Horst Wohlers (bis 30.06.1986) | 06.08.1949 | ||||
Norbert Dronia (bis 30.06.1985) | 19.10.1957 | ||||
Dirk Hupe (bis 30.06.1985) | 29.05.1957 | ||||
Detlef Schnier (bis 30.06.1985) | 05.08.1956 | ||||
Karlheinz Geils (bis 30.06.1984) | 20.05.1955 | ||||
Heiko Meier (bis 08.12.1983) | 06.01.1961 | ||||
Mittelfeld | |||||
Helmut Schröder (bis 30.06.1988) | 01.03.1958 | ||||
Ulrich Büscher (bis 30.06.1987) | 20.10.1958 | ||||
Pasi Rautiainen (bis 30.06.1986) | 18.07.1961 | ||||
Wolfgang Pohl (bis 30.06.1985) | 30.12.1954 | ||||
Stefan Kühlhorn (bis 30.06.1985) | 07.12.1961 | ||||
Eftimios Kompodietas (bis 30.06.1985) | 03.02.1965 | ||||
Frank Pagelsdorf (bis 30.06.1984) | 05.02.1958 | ||||
Sturm | |||||
Kazuo Ozaki (bis 30.06.1988) | 07.03.1960 | ||||
Stefan Butz (bis 30.06.1985) | 13.09.1962 | ||||
Matthias Westerwinter (bis 30.06.1985) | 28.09.1963 | ||||
Dr. Jörg Weber (bis 30.06.1985) | 28.08.1965 | ||||
Gregor Grillemeier (bis 30.06.1984) | 17.02.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 28.08.1983 15:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.10.1983 15:30 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |