Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dettmar Cramer (bis 30.06.1985) | 04.04.1925 | ||||
Torwart | |||||
Andreas Nagel (bis 30.06.1987) | 07.11.1964 | ||||
1 | Rüdiger Vollborn (bis 30.06.1999) | 12.02.1963 | |||
Abwehr | |||||
Thomas Hörster (bis 30.06.1991) | 27.11.1956 | ||||
Jürgen Gelsdorf (bis 30.06.1986) | 19.01.1953 | ||||
Dieter Bast (bis 30.06.1986) | 28.08.1951 | ||||
Rudolf Wójtowicz (bis 30.06.1986) | 09.06.1956 | ||||
Roman Geschlecht (bis 30.11.1985) | 28.12.1961 | ||||
Helmut Winklhofer (bis 30.06.1985) | 27.08.1961 | ||||
Walter Posner (bis 30.06.1984) | 22.02.1953 | ||||
Klaus Bruckmann (bis 30.06.1984) | 09.10.1953 | ||||
Frank Saborowski (bis 30.06.1984) | 14.03.1958 | ||||
Willi Hölzgen (bis 30.06.1984) | 08.08.1963 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Patzke (bis 31.10.1986) | 24.02.1959 | ||||
Jürgen Röber (bis 30.06.1986) | 25.12.1953 | ||||
Manfred Pomp (bis 30.06.1985) | 26.10.1964 | ||||
Peter Hermann (bis 30.06.1984) | 22.03.1952 | ||||
Ulrich Bittorf (bis 30.06.1984) | 02.09.1959 | ||||
Sturm | |||||
Herbert Waas (bis 30.09.1989) | 08.09.1963 | ||||
Beom-geun Cha (bis 30.06.1989) | 22.05.1953 | ||||
Frank Glaß (bis 30.06.1986) | 29.05.1965 | ||||
Thomas Zechel (bis 30.06.1985) | 25.01.1965 | ||||
Wolfgang Vöge (bis 30.06.1984) | 15.09.1955 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 27.08.1983 15:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |