Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Franz (ab 16.11.1983) (bis 30.06.1984) | 17.06.1940 | ||||
Hans-Dieter Tippenhauer (ab 31.10.1983) (bis 15.11.1983) | 16.10.1943 | ||||
Helmut Witte (ab 24.10.1983) (bis 30.10.1983) | 15.07.1941 | ||||
Uli Maslo (bis 23.10.1983) | 06.07.1938 | ||||
Torwart | |||||
Rolf Meyer (bis 30.06.1991) | 03.10.1955 | ||||
Eike Immel (bis 30.06.1986) | 27.11.1960 | ||||
Abwehr | |||||
Bernd Storck (bis 30.06.1989) | 25.01.1963 | ||||
Lothar Huber (bis 30.06.1987) | 05.05.1952 | ||||
Ralf Loose (bis 30.06.1986) | 05.01.1963 | ||||
Rolf Rüssmann (bis 30.06.1985) | 13.10.1950 | ||||
Harald Konopka (ab 01.12.1983) (bis 30.06.1984) | 18.11.1952 | ||||
Herbert Hein (bis 30.06.1984) | 27.03.1954 | ||||
Meinolf Koch (bis 30.06.1984) | 12.07.1957 | ||||
Oswald Semlits (bis 30.06.1984) | 07.06.1958 | ||||
Mittelfeld | |||||
Michael Lusch (bis 30.06.1993) | 16.06.1964 | ||||
Michael Zorc (bis 30.06.1993) | 25.08.1962 | ||||
Marcel Răducanu (bis 30.06.1988) | 21.10.1954 | ||||
Uli Bittcher (bis 30.06.1987) | 10.09.1957 | ||||
Franz-Josef Tenhagen (bis 30.06.1984) | 31.10.1952 | ||||
Manfred Walz (bis 30.06.1984) | 01.09.1962 | ||||
Sturm | |||||
Werner Dreßel (ab 26.08.1983) (bis 30.06.1986) | 30.08.1958 | ||||
Jürgen Wegmann (ab 01.01.1984) (bis 30.06.1986) | 31.03.1964 | ||||
Bernd Klotz (bis 31.12.1984) | 08.09.1958 | ||||
Siegfried Reich (bis 30.06.1984) | 29.09.1959 | ||||
Erdal Keser (bis 30.06.1984) | 20.06.1961 | ||||
Heinz-Werner Eggeling (bis 31.12.1983) | 17.04.1955 | ||||
Fred Schaub (bis 30.11.1983) | 28.08.1960 | ||||
Franz-Josef Schmedding (bis 30.11.1983) | 04.12.1963 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 27.08.1983 15:30 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |