Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Aleksandar Ristić (bis 15.04.1985) | 28.06.1944 | ||||
Co-Trainer | |||||
Heinz Patzig (bis 15.04.1985) | 19.09.1929 | ||||
Torwart | |||||
Waldemar Josef (bis 30.06.1986) | 25.10.1960 | ||||
Bernd Franke (bis 30.06.1985) | 12.02.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Scheike (bis 30.06.1991) | 11.09.1963 | ||||
Andreas Kubsda (bis 30.06.1989) | 15.06.1963 | ||||
Michael Geiger (bis 30.06.1986) | 27.09.1960 | ||||
Franz Merkhoffer (bis 30.06.1984) | 29.11.1946 | ||||
Reiner Hollmann (bis 30.06.1984) | 30.09.1949 | ||||
Heiner Pahl (bis 30.06.1984) | 27.02.1960 | ||||
Mittelfeld | |||||
Peer Posipal (bis 30.06.1989) | 03.07.1962 | ||||
Lars Ellmerich (bis 30.06.1987) | 02.01.1961 | ||||
Lutz Fischer (bis 30.06.1987) | 25.03.1960 | ||||
Matthias Bruns (bis 30.06.1986) | 19.08.1957 | ||||
Manfred Tripbacher (bis 30.06.1986) | 23.02.1957 | ||||
Frank Schön (bis 30.06.1986) | 22.09.1959 | ||||
Reinhard Kindermann (bis 30.06.1986) | 10.03.1960 | ||||
Peter Lux (bis 30.06.1984) | 04.10.1962 | ||||
Jarosław Studziżba (bis 30.06.1984) | 28.10.1955 | ||||
Frank Partzsch (bis 30.06.1984) | 16.11.1962 | ||||
Sturm | |||||
Ronnie Worm (bis 30.06.1987) | 07.10.1953 | ||||
Peter Geyer (bis 30.06.1984) | 11.12.1952 | ||||
Günter Keute (bis 30.06.1984) | 21.12.1955 | ||||
Ilija Zavišić (bis 30.06.1984) | 20.01.1952 | ||||
Peter Zerr (bis 30.06.1984) | 19.11.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 27.08.1983 15:30 Uhr |
0 : 7 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 07.10.1983 20:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 14.01.1984 14:00 Uhr |
3 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |