Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Heese (bis 30.06.1984) | 31.12.1943 | ||||
Torwart | |||||
Robert Hemmerlein (bis 30.06.1985) | 03.12.1959 | ||||
Bernd Helmschrot (bis 30.06.1984) | 18.03.1947 | ||||
Abwehr | |||||
Günter Hutwelker (bis 30.06.1990) | 15.04.1964 | ||||
Thomas Esche (bis 30.06.1985) | 12.10.1961 | ||||
Janus Guðlaugsson (bis 30.06.1985) | 07.10.1955 | ||||
Hans-Jürgen Scheinert (bis 30.06.1984) | 05.10.1954 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans-Jürgen Gede (bis 30.06.1991) | 14.11.1956 | ||||
Achim Kropp (bis 30.06.1987) | 09.01.1963 | ||||
Bernd Grabosch (bis 30.06.1986) | 23.09.1958 | ||||
Dieter Finkler (bis 30.06.1985) | 10.11.1952 | ||||
Jürgen Baier (bis 30.06.1985) | 29.06.1958 | ||||
Michael Kuntze (bis 31.10.1984) | 08.06.1958 | ||||
Hannes Linßen (bis 30.06.1984) | 28.09.1949 | ||||
Norbert Schmitz (bis 30.06.1984) | 27.12.1958 | ||||
Florian Hinterberger (bis 30.06.1984) | 08.12.1958 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Helmes (bis 30.06.1988) | 27.06.1958 | ||||
Ralf Schlösser (bis 30.06.1988) | 07.04.1965 | ||||
Dieter Lemke (bis 30.06.1987) | 14.04.1956 | ||||
Dirk Kurtenbach (bis 30.06.1986) | 02.08.1964 | ||||
Hermann-Josef Werres (bis 30.06.1986) | 10.04.1958 | ||||
Eduard Kirschner (bis 30.06.1985) | 09.11.1953 | ||||
Rudi Gores (bis 30.06.1985) | 05.09.1957 | ||||
Bernd Vittinghoff (bis 30.09.1983) | 09.07.1955 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 27.08.1983 15:30 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |