Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ernst Happel (bis 30.06.1987) | 29.11.1925 | ||||
Torwart | |||||
Uli Stein (bis 31.07.1987) | 23.10.1954 | ||||
Uwe Hain (bis 30.06.1987) | 18.10.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Ditmar Jakobs (bis 21.09.1989) | 28.08.1953 | ||||
Manfred Kaltz (bis 30.06.1989) | 06.01.1953 | ||||
Jürgen Groh (bis 30.06.1985) | 17.07.1956 | ||||
Holger Hieronymus (bis 30.06.1984) | 22.02.1959 | ||||
Dieter Brefort (bis 30.06.1984) | 13.05.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Thomas von Heesen (bis 30.06.1994) | 01.10.1961 | ||||
Felix Magath (bis 30.06.1986) | 26.07.1953 | ||||
Bernd Wehmeyer (bis 30.06.1986) | 06.06.1952 | ||||
Michael Schröder (bis 30.06.1986) | 10.11.1959 | ||||
Wolfgang Rolff (bis 30.06.1986) | 26.12.1959 | ||||
Jimmy Hartwig (bis 30.06.1984) | 05.10.1954 | ||||
Allan Hansen (bis 30.06.1984) | 21.04.1956 | ||||
Sturm | |||||
Kai Steffen (bis 30.06.1986) | 19.09.1961 | ||||
Wolfram Wuttke (bis 31.10.1985) | 17.11.1961 | ||||
Jürgen Milewski (bis 30.06.1985) | 19.10.1957 | ||||
Dieter Schatzschneider (bis 30.06.1984) | 26.04.1958 | ||||
Holger Stein (bis 30.06.1984) | 04.10.1957 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 27.08.1983 15:30 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.10.1983 15:30 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 14.01.1984 15:30 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 31.01.1984 20:00 Uhr |
3 : 4 n.V. |
Schema Vergleich |