Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Werner Biskup (ab 25.10.1983) (bis 21.11.1985) | 26.04.1942 | ||||
Gerd Bohnsack (bis 24.10.1983) | 15.02.1939 | ||||
Torwart | |||||
Jürgen Rynio (bis 30.06.1984) | 01.04.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Bastian Hellberg (bis 30.06.1990) | 27.10.1962 | ||||
Karsten Surmann (bis 30.06.1987) | 05.10.1959 | ||||
Bernd Thiele (bis 30.06.1986) | 24.01.1956 | ||||
Axel Horn (bis 30.06.1986) | 08.03.1962 | ||||
Detlev Hennies (bis 30.06.1985) | 10.02.1960 | ||||
Günter Dämpfling (bis 30.06.1984) | 11.01.1956 | ||||
Bernd Gorski (bis 30.06.1984) | 04.10.1959 | ||||
Burkhard Steiner (bis 30.06.1984) | 04.10.1958 | ||||
Mittelfeld | |||||
Martin Giesel (bis 30.06.1987) | 24.11.1962 | ||||
Lars-Peter Beike (bis 30.06.1985) | 05.11.1963 | ||||
Werner Lorant (bis 30.06.1984) | 21.11.1948 | ||||
Ralf Aussem (bis 30.06.1984) | 01.09.1960 | ||||
André Frercks (bis 30.06.1984) | 12.06.1960 | ||||
Savaş Koç (bis 30.06.1984) | 23.03.1963 | ||||
Manfred Maczuga (bis 30.06.1984) | 04.04.1960 | ||||
Achim Neumann (bis 30.06.1984) | 21.09.1960 | ||||
Marek Pięta (bis 30.06.1984) | 29.03.1954 | ||||
Fritz Wedekind (bis 30.06.1984) | 28.10.1960 | ||||
Sturm | |||||
Fred Schaub (ab 01.12.1983) (bis 30.06.1986) | 28.08.1960 | ||||
Frank Hartmann (bis 30.06.1985) | 17.08.1960 | ||||
Peter Hayduk (bis 30.06.1984) | 10.04.1953 | ||||
Horst Neumann (bis 30.06.1984) | 05.11.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 27.08.1983 15:30 Uhr |
3 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.10.1983 15:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 14.01.1984 15:30 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 03.03.1984 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |