Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans Eder (ab 26.05.1984) (bis 30.06.1984) | 14.11.1934 | ||||
Martin Luppen (bis 25.05.1984) | 05.04.1936 | ||||
Co-Trainer | |||||
Hans Eder (bis 25.05.1984) | 14.11.1934 | ||||
Torwart | |||||
Gregor Quasten (bis 30.06.1984) | 03.10.1952 | ||||
Manfred Werner (bis 30.06.1984) | 02.02.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Dieter Timme (bis 30.06.1988) | 23.09.1956 | ||||
Heiko Meier (ab 09.12.1983) (bis 30.06.1987) | 06.01.1961 | ||||
Bayram Cakal (bis 30.06.1987) | 04.02.1965 | ||||
Frank Wormuth (bis 30.06.1986) | 13.09.1960 | ||||
Horst Ehrmantraut (bis 30.06.1985) | 11.12.1955 | ||||
Edi Stöhr (bis 30.06.1985) | 17.09.1956 | ||||
Peter Nogly (bis 30.06.1984) | 14.01.1947 | ||||
Ole Rasmussen (bis 30.06.1984) | 19.03.1952 | ||||
Mittelfeld | |||||
Uwe Kollmannsperger (bis 30.06.1986) | 19.07.1964 | ||||
Rolf Blau (bis 30.06.1984) | 21.05.1952 | ||||
Hubert Schmitz (bis 30.06.1984) | 15.04.1955 | ||||
Bernd Beck (bis 30.06.1984) | 18.07.1956 | ||||
Peter Kempa (bis 30.06.1984) | 11.07.1958 | ||||
Sturm | |||||
Heikko Glöde (bis 30.06.1986) | 12.07.1961 | ||||
Wolfgang Metzler (bis 30.06.1985) | 23.06.1952 | ||||
Søren Skov (bis 30.06.1985) | 21.02.1954 | ||||
Uwe Frowein (ab 01.12.1983) (bis 30.06.1984) | 03.03.1962 | ||||
Karl-Heinz Emig (bis 30.06.1984) | 29.06.1962 | ||||
Werner Killmaier (bis 30.06.1984) | 21.04.1955 | ||||
Rainer Ecke (bis 30.06.1984) | 31.08.1956 | ||||
Thomas Remark (bis 30.11.1983) | 05.10.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 27.08.1983 15:30 Uhr |
0 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.10.1983 15:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 14.01.1984 14:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 14.03.1984 20:00 Uhr |
3 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 27.03.1984 20:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |