Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jörg Berger (bis 04.01.1986) | 13.10.1944 | ||||
Torwart | |||||
1 | Hans Wulf (bis 30.06.1986) | 31.10.1951 | |||
1 | Gerhard Siewert (bis 30.06.1984) | 23.02.1955 | |||
Abwehr | |||||
3 | Volker Münn (bis 30.06.1986) | 10.01.1960 | |||
3 | Manfred Damerau (bis 30.06.1984) | 23.05.1954 | |||
4 | Stefan Panierschky (bis 30.06.1987) | 03.11.1963 | |||
4 | Uwe Beginski (bis 30.06.1985) | 13.12.1959 | |||
5 | Stefan Kuhn (bis 30.06.1987) | 29.12.1964 | |||
5 | Walter Horch (bis 30.06.1985) | 11.10.1952 | |||
Mittelfeld | |||||
Uwe Eplinius (bis 30.06.1987) | 07.09.1958 | ||||
Thomas Freudenstein (bis 30.06.1987) | 28.04.1962 | ||||
10 | Mats Nordgren (bis 30.06.1984) | 09.04.1955 | |||
11 | Karl Bönisch (bis 30.06.1987) | 24.05.1960 | |||
Sturm | |||||
4 | Ulrich Wielandt (bis 30.06.1984) | 22.04.1956 | |||
6 | Gerhard Grau (bis 30.06.1984) | 27.10.1947 | |||
7 | Michael Deuerling (bis 30.06.1987) | 12.02.1962 | |||
8 | Peter Cestonaro (bis 30.06.1986) | 14.05.1954 | |||
9 | Uwe Pallaks (bis 30.06.1984) | 17.01.1952 | |||
9 | Peter Palupski (bis 30.06.1984) | 10.10.1959 | |||
10 | Helmut Hampl (bis 30.06.1985) | 29.09.1950 | |||
11 | Heinz Traser (bis 30.06.1985) | 04.01.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 27.08.1983 15:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |