Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Werner Olk (bis 22.03.1985) | 18.01.1938 | ||||
Torwart | |||||
Bernd Fuhr (bis 30.06.1986) | 11.04.1960 | ||||
Abwehr | |||||
Stephan Groß (bis 30.06.1986) | 23.10.1953 | ||||
Edmund Becker (bis 30.06.1986) | 18.07.1956 | ||||
Hans-Jürgen Boysen (bis 30.06.1985) | 30.05.1957 | ||||
Klaus Theiss (bis 30.06.1985) | 09.07.1963 | ||||
Helmut Zahn (bis 30.06.1985) | 03.09.1955 | ||||
Dietmar Roth (bis 30.06.1985) | 16.09.1963 | ||||
Gerhard Kleppinger (bis 30.06.1984) | 01.03.1958 | ||||
Mittelfeld | |||||
Michael Harforth (bis 30.06.1992) | 09.02.1959 | ||||
Uwe Dittus (bis 30.06.1986) | 03.08.1959 | ||||
Günter Walz (bis 30.06.1986) | 25.07.1962 | ||||
Dumitru Nadu (bis 30.06.1985) | 10.05.1957 | ||||
Telat Üzüm (bis 30.06.1984) | 12.03.1963 | ||||
Rainer Grobs (bis 30.06.1984) | 11.02.1959 | ||||
Wolfgang Schüler (bis 30.06.1984) | 17.02.1958 | ||||
Sturm | |||||
Emanuel Günther (bis 30.06.1987) | 13.11.1954 | ||||
Michael Künast (bis 30.06.1986) | 14.02.1961 | ||||
Uwe Bühler (bis 30.06.1985) | 03.02.1960 | ||||
Gerd Dais (bis 30.06.1984) | 11.08.1963 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 27.08.1983 15:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.10.1983 15:30 Uhr |
5 : 4 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 14.01.1984 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |