Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Timo Konietzka (bis 30.06.1984) | 02.08.1938 | ||||
Torwart | |||||
Werner Vollack (bis 20.11.1987) | 24.03.1955 | ||||
Dieter Ingendae (bis 31.12.1985) | 18.05.1959 | ||||
Abwehr | |||||
Dietmar Klinger (bis 30.06.1991) | 08.01.1958 | ||||
Matthias Herget (bis 30.06.1989) | 14.11.1955 | ||||
Werner Buttgereit (bis 30.06.1988) | 15.06.1959 | ||||
Ludger van de Loo (bis 30.06.1988) | 14.03.1959 | ||||
Norbert Brinkmann (bis 30.06.1987) | 16.06.1952 | ||||
Peter Schwarz (bis 30.06.1984) | 14.06.1953 | ||||
Andreas Hentrich (bis 30.06.1984) | 12.04.1963 | ||||
Mittelfeld | |||||
Friedhelm Funkel (bis 30.06.1990) | 10.12.1953 | ||||
Franz Raschid (bis 30.06.1988) | 18.10.1954 | ||||
Wayne Thomas (ab 17.10.1983) (bis 30.06.1985) | 02.09.1958 | ||||
Norbert Hofmann (bis 30.06.1984) | 14.08.1951 | ||||
Sascha Jusufi (bis 30.06.1984) | 20.01.1963 | ||||
Andreas Kliemt (bis 30.06.1984) | 13.01.1964 | ||||
Branko Rodosek (bis 30.06.1984) | 02.12.1958 | ||||
Uwe Vengels (bis 30.06.1984) | 14.08.1960 | ||||
Toni Puszamszies (bis 30.09.1983) | 14.08.1958 | ||||
Sturm | |||||
Horst Feilzer (bis 30.06.1986) | 21.02.1957 | ||||
Peter Loontiens (bis 30.06.1986) | 16.09.1958 | ||||
Helmut Gulich (bis 30.06.1985) | 16.01.1961 | ||||
Christian Sackewitz (bis 30.06.1984) | 11.12.1955 | ||||
Peter Szech (bis 31.12.1983) | 26.05.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 27.08.1983 15:30 Uhr |
0 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 21.09.1983 20:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.10.1983 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 14.01.1984 15:30 Uhr |
0 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 31.01.1984 19:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |