Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Fritz Fuchs (bis 30.06.1984) | 18.10.1943 | ||||
Torwart | |||||
Siegfried Grüninger (bis 30.06.1987) | 28.06.1959 | ||||
Günther Wienhold (bis 30.06.1985) | 21.01.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Rolf Maier (bis 30.06.1992) | 11.04.1960 | ||||
Klaus Bury (bis 30.06.1989) | 24.01.1950 | ||||
Michael Dämgen (bis 30.06.1985) | 06.04.1961 | ||||
Karl-Heinz Wöhrlin (bis 30.06.1984) | 21.07.1957 | ||||
Herbert Briem (bis 30.06.1984) | 12.06.1957 | ||||
Mittelfeld | |||||
Karl-Heinz Schulz (bis 30.06.1991) | 21.12.1955 | ||||
Ralf Schöpperle (bis 30.06.1987) | 07.11.1963 | ||||
Thomas Stickroth (bis 30.06.1986) | 13.04.1965 | ||||
Gabor Zele (bis 30.06.1986) | 08.07.1954 | ||||
Henryk Kruppa (bis 30.06.1985) | 20.09.1959 | ||||
Hermann Rudolf (bis 30.06.1985) | 07.10.1960 | ||||
Hans-Peter Schulzke (bis 30.06.1985) | 29.10.1957 | ||||
Joachim Löw (bis 30.06.1984) | 03.02.1960 | ||||
Guido Stetter (ab 01.01.1984) (bis 30.06.1984) | 16.12.1955 | ||||
Bernd Krajczy (bis 30.06.1984) | 30.05.1962 | ||||
Reinhard Binder (bis 30.06.1984) | 17.10.1955 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Stächelin (bis 30.06.1986) | 13.03.1965 | ||||
Herbert Reiss (bis 30.06.1985) | 21.02.1957 | ||||
Karl-Heinz Mähn (bis 30.06.1985) | 26.10.1960 | ||||
Robert Birner (bis 02.10.1983) | 16.02.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 27.08.1983 15:30 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.10.1983 15:30 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |